姜建清
中国工商银行股份有限公司
原董事长
企业家简介:
1993年姜建清任中国工商银行上海市分行副行长,1995年任上海城市合作银行行长,1999年7月任中国工商银行党委副书记、副行长,2000年2月任党委书记、行长职务,接替调任中国人民银行副行长的刘廷焕。2010年09月17日任中国人民银行货币政策委员会委员 。2005年10月,中国工商银行股份有限公司成立,姜建清任党委书记、董事长 。2016年5月31日晚间,工商银行发布关于董事长辞任的公告,公告称,因年龄原因,姜建清辞去一切职务,即时生效。于2016年7月1日加盟中欧国际工商学院,担任中欧金融学兼职教授。
新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。
责任编辑:梁斌 SF055
相关专题:
中国企业改革奖章获得者揭晓专题
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)