5月13日,建信基金发布高级管理人员变更公告,董事长孙志晨因股东安排离任,总裁张军红代任基金管理人董事长职务。孙志晨自2005年9月起任建信基金管理有限责任公司总裁,是建信基金主要创始人之一。建信基金副总裁马勇因股东安排离任。根据wind数据,截止2022年一季报,建信基金资产管理规模7,128.77亿元。
孙志晨,东北财经大学经济学学士,长江商学院EMBA。1985年7月加入中国建设银行,1994年10月起历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,筹资处、零售业务部证券处处长,个人银行业务部副总经理,个人金融业务部副总经理,2005年9月至2018年4月任建信基金管理公司总裁,是建信基金第一任总经理,持续任职超过12年。自2018年4月孙志晨离任总裁,并接替许会斌担任公司董事长和法定代表人。
张军红,1992 年 9 月加入中国建设银行,历任中国建设银行总行个人银行业务部高级副经理、行长办公室高级经理、建信基金管理公司首席运营官、中国建设银行总行投资托管部总经理助理、投资托管部副总经理等职务,2017 年 3 月至 2018年 4 月任我公司监事会主席,2018 年 4 月起任我公司执行董事、总裁。
建信基金成立于2005-09-19,是境内首批成立的银行系基金公司之一,股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司持股比例分别为65.00%、25.00%、10.00%。
自证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》。《意见》指出切实提升治理水平。推动基金管理公司进一步完善公司治理机制,坚持投资者利益优先原则,健全“三会一层”制度,严格依法履行各自职责,有效发挥独立董事、监事、督察长的监督功能,强化高管人员履职尽责。当下,管理资产规模7140亿元的建信基金,高级管理人员变动后,未来将如何发展?我们将拭目以待。
责任编辑:公司观察
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)