全面牛市启动!如何跟进大反弹?破净股、地产股、消费股……买什么?【一键告诉你(八五折优惠,速抢!)】
9月28日,安路科技公告,新聘谢文录先生为公司董事长。资料显示,谢文录:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,正高级工程师。于1993年获得西安电子科技大学信号及信息处理专业工学硕士学位,于1997年获得西安电子科技大学信号与信息处理专业工学博士学位。自1997年10月至2000年1月于复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事博士后研究,自2000年1月至2016年2月担任上海华虹集成电路有限责任公司副总工程师、市场总监、副总经理,自2016年2月至2020年2月担任华大半导体有限公司MCU事业部总经理,自2020年2月至2022年2月担任华大半导体有限公司高级副总经理,自2022年2月至2022年6月担任小华半导体有限公司董事、总经理。现任小华半导体有限公司董事长兼法定代表人。
根据2023年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,安路科技共有20位董事和高级管理人员。从年龄看,安路科技董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为48岁,其中,副总经理梁成志年龄最高为61岁,非独立董事吴秀平年龄最小为34岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1127.84万元,平均薪酬161.12万元,年薪中位数为154.87万元。其中,副总经理黄志军薪酬最高为295.04万元,副总经理及财务负责人郑成薪酬最低为95.45万元(2023年任期不满1年的不参与统计)。
姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2023薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄志军 | 副总经理 | 20201230 | 20240118 | 295.04 | 31.70 | 50 |
赵永胜 | 核心技术人员 | 20201230 | - | 175.68 | 20.47 | 50 |
陈利光 | 副总经理 | 20240119 | - | 169.10 | 45.94 | 45 |
核心技术人员 | 20201230 | - | ||||
梁成志 | 副总经理 | 20201230 | 20240118 | 154.87 | -6.58 | 61 |
徐春华 | 副总经理 | 20201230 | 20240118 | 139.28 | 15.43 | 55 |
袁智皓 | 副总经理 | 20240119 | - | 98.42 | 10.24 | 43 |
核心技术人员 | 20201230 | - | ||||
郑成 | 副总经理 | 20240119 | - | 95.45 | 10.34 | 40 |
财务负责人 | 20201230 | - | ||||
蒋毅敏 | 非独立董事 | 20240118 | 20270117 | 0 | - | 51 |
李夏南 | 副总经理 | 20240119 | - | 0 | - | 37 |
谢耀勇 | 副总经理 | 20240119 | - | 0 | - | 47 |
文华武 | 总经理 | 20240119 | - | 0 | - | 38 |
非独立董事 | 20240118 | 20270117 | ||||
吴秀平 | 非独立董事 | 20240118 | 20270117 | 0 | - | 34 |
郑珊 | 非独立董事 | 20240118 | 20270117 | 0 | - | 35 |
边立剑 | 核心技术人员 | 20201230 | - | 0 | - | 49 |
谢丁 | 副总经理 | 20240119 | - | 0 | - | 40 |
非独立董事 | 20240118 | 20270117 | ||||
核心技术人员 | 20240118 | - | ||||
吴智 | 副总经理 | 20240119 | - | 0 | - | 54 |
核心技术人员 | 20201230 | - | ||||
王元 | 核心技术人员 | 20201230 | - | 0 | - | 47 |
马玉川 | 董事长 | 20201230 | 20240117 | 0 | - | 59 |
董事 | 20201230 | 20240117 | ||||
许海东 | 董事长 | 20240119 | 20240926 | 0 | - | 54 |
非独立董事 | 20240118 | 20240926 | ||||
吴浩然 | 董事会秘书 | 20240402 | - | 0 | - | 51 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2021年薪酬总额为1223.19万元,2022年薪酬总额为1038.16万元,2023年薪酬总额为1127.84万元。从2021年到2023年,董事和高管薪酬总额减少95.35万元,降幅7.80%。
安路科技公司股价从2021年末的71.70元,到2023年末的36.78元,跌幅48.70%。
股价与薪酬 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
董事和高管薪酬(万元) | 1127.84 | 1038.16 | 1223.19 |
年度股价涨跌幅 | -42.71% | -10.46% | - |
年末股价(元) | 36.78 | 64.20 | 71.70 |
数据显示,近一年,安路科技发生高管变更21人次,具体如下。
2024年1月19日,安路科技公告,蒋毅敏先生新任非独立董事。资料显示,蒋毅敏先生:中国国籍,无境外居留权,1973年2月16日出生,博士研究生学历。1998年9月至2005年1月,担任美国休斯电子公司高级研究员;2005年5月至2011年11月,担任中天联科有限公司(Availink)首席技术官;2011年12月至2014年3月,担任新能聚信(北京)科技有限公司董事长;2012年2月至今,担任中信资本控股有限公司合伙人;2012年8月至2018年11月,担任江苏新能聚信信息科技有限公司董事长;2014年3月至今,担任迅捷联动(北京)科技有限公司董事长;2015年4月至今,担任上海安路信息科技有限公司董事;2015年7月至今,担任迅捷联动(北京)信息技术有限公司执行董事;2023年8月至今,担任北京艾捷科芯科技有限公司CEO;2012年11月至今,担任公司董事。
2024年1月19日,安路科技公告,谢丁先生新任非独立董事。资料显示,谢丁:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子学与固体电子学专业博士。自2011年7月至2012年12月担任美满电子科技(上海)有限公司(Marvell)软件工程师,自2012年12月起任职于本公司,现任本公司产品研发部高级总监。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。
2024年1月19日,安路科技公告,文华武先生新任非独立董事。资料显示,文华武:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学光学工程专业硕士。自2012年7月至2013年2月担任华为技术有限公司芯片验证工程师,自2013年3月至2015年3月担任中国电子科技集团第二十四研究所芯片设计工程师,自2015年6月起任职于本公司,现担任本公司系统方案部高级总监,兼任本公司子公司成都维德青云电子有限公司总经理。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。
2024年1月23日,安路科技公告,郑成先生新任副总经理。资料显示,郑成:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学国际会计专业学士,注册会计师,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。自2007年7月至2009年11月担任玛泽咨询(上海)有限公司审计助理,自2009年12月至2010年9月担任中瀚石林企业咨询(上海)有限公司高级审计助理,自2010年9月至2014年12月担任上海申华控股股份有限公司会计经理,自2014年12月至2019年3月担任华大半导体财务部经理。自2019年7月起加入本公司全面负责财务工作,并于2020年4月起担任本公司财务总监、董事会秘书。
2024年1月23日,安路科技公告,袁智皓先生新任副总经理。资料显示,袁智皓:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士。自2006年3月至2013年1月担任上海莱迪思半导体有限公司产品部产品工程师、产品工程经理,自2013年2月起任职于本公司,现担任本公司工程运营部高级总监。并曾任本公司第一届监事会职工代表监事。
2024年1月23日,安路科技公告,陈利光先生新任副总经理。资料显示,陈利光:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子学与固体电子学专业博士,于2009年6月至2012年7月于复旦大学计算机科学与技术学科(领域)从事博士后研究工作。自2012年7月起任职于本公司,曾任公司董事、总经理。
2024年1月23日,安路科技公告,吴智先生新任副总经理。资料显示,吴智:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子与固体电子学专业博士。自1996年5月至1996年12月担任摩托罗拉(中国)电子有限公司天津分公司工程师,自2000年2月至2010年8月担任泰鼎多媒体(上海)有限公司研发部资深经理,自2010年8月至2015年3月担任硅眏电子科技(上海)有限公司研发部总监,自2015年3月至2019年3月担任上海莱迪思半导体有限公司研发部总监,自2019年3月起任职于本公司,现担任本公司产品研发部高级总监。
2024年1月23日,安路科技公告,谢丁先生新任副总经理。资料显示,谢丁:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子学与固体电子学专业博士。自2011年7月至2012年12月担任美满电子科技(上海)有限公司(Marvell)软件工程师,自2012年12月起任职于本公司,现任本公司产品研发部高级总监。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。
2024年1月23日,安路科技公告,文华武先生新任总经理。资料显示,文华武:男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,重庆大学光学工程专业硕士。自2012年7月至2013年2月担任华为技术有限公司芯片验证工程师,自2013年3月至2015年3月担任中国电子科技集团第二十四研究所芯片设计工程师,自2015年6月起任职于本公司,现担任本公司系统方案部高级总监,兼任本公司子公司成都维德青云电子有限公司总经理。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。
2024年1月23日,安路科技公告,谢耀勇先生新任副总经理。资料显示,谢耀勇:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学工商管理硕士。自2000年9月至2005年6月担任深圳市亿威尔信息技术股份有限公司硬件工程师,自2005年6月至2014年5月担任莱迪思半导体(Lattice)高级区域销售经理,自2014年5月至2018年8月担任芯科科技(Silicon Labs)和美高森美(Microsemi)高级区域销售经理。自2018年8月起任职于本公司,现担任本公司市场销售部高级总监。
2024年1月23日,安路科技公告,李夏南女士新任副总经理。资料显示,李夏南:女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连民族大学光电子技术科学专业学士。自2010年7月至2011年5月担任广东德豪润达电气股份有限公司研发工程师,自2011年7月至2012年7月担任深圳路明半导体照明有限公司研发工程师,自2012年9月至2019年3月担任江苏艾科半导体有限公司商务企划部总监,自2019年4月至2019年6月担任胜克半导体科技(上海)有限公司销售总监。自2019年6月起任职于本公司,现担任本公司工程运营部高级总监。
2024年4月2日,安路科技公告,郑成先生不再担任代理董事会秘书。资料显示,郑成:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学国际会计专业学士,注册会计师,并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。自2007年7月至2009年11月担任玛泽咨询(上海)有限公司审计助理,自2009年12月至2010年9月担任中瀚石林企业咨询(上海)有限公司高级审计助理,自2010年9月至2014年12月担任上海申华控股股份有限公司会计经理,自2014年12月至2019年3月担任华大半导体财务部经理。自2019年7月起加入本公司全面负责财务工作,并于2020年4月起担任本公司财务总监、董事会秘书。
2024年4月2日,安路科技公告,吴浩然先生新任董事会秘书。资料显示,吴浩然:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡国立大学计算机科学硕士。2002年10月至2007年8月任伯灵顿全球货运物流有限公司高级IT经理,2009年2月至2009年12月任怡和科技(上海)有限公司驻渣打银行IT服务经理,2010年1月至2015年12月任上海泰盈电子商务有限公司电商业务负责人,2016年1月至2018年8月任上海幻电信息科技有限公司周边部总监,自2020年2月起任职本公司,历任公司总经理助理、内控合规部总监。
2024年4月27日,安路科技公告,袁智皓先生新任核心技术人员。资料显示,袁智皓:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学电磁场与微波技术专业硕士。自2006年3月至2013年1月担任上海莱迪思半导体有限公司产品部产品工程师、产品工程经理,自2013年2月起任职于本公司,现担任本公司工程运营部高级总监。并曾任本公司第一届监事会职工代表监事。
2024年4月27日,安路科技公告,赵永胜先生新任核心技术人员。资料显示,赵永胜,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。赵先生于1999年7月获得清华大学微电子专业学士学位,于2005年3月获得复旦大学微电子专业硕士学位。赵永胜先生自1999年7月至2002年4月担任韩国光电子有限公司硬件设计工程师,自2002年5月至2011年7月担任上海莱迪思半导体有限公司硬件设计经理,自2011年9月至2012年8月担任复旦微电子硬件设计高级工程师,自2012年9月起任职于本公司,并于2020年4月起担任本公司副总经理。
2024年4月27日,安路科技公告,陈利光先生新任核心技术人员。资料显示,陈利光:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子学与固体电子学专业博士,于2009年6月至2012年7月于复旦大学计算机科学与技术学科(领域)从事博士后研究工作。自2012年7月起任职于本公司,曾任公司董事、总经理。
2024年4月27日,安路科技公告,王元先生新任核心技术人员。资料显示,王元,男,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。王先生于2000年7月获得西安电子科技大学电子工程专业学士学位,于2005年7月获得复旦大学微电子学与固体电子学专业硕士学位。王元先生自2000年7月至2001年4月担任科广微电子(上海)有限公司硬件工程师,自2005年7月至2006年6月担任英特尔(上海)有限公司设计工程师,自2006年6月至2012年10月担任复旦大学工程实验工程师,自2012年11月起担任本公司硬件部高级总监。
2024年4月27日,安路科技公告,吴智先生新任核心技术人员。资料显示,吴智:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子与固体电子学专业博士。自1996年5月至1996年12月担任摩托罗拉(中国)电子有限公司天津分公司工程师,自2000年2月至2010年8月担任泰鼎多媒体(上海)有限公司研发部资深经理,自2010年8月至2015年3月担任硅眏电子科技(上海)有限公司研发部总监,自2015年3月至2019年3月担任上海莱迪思半导体有限公司研发部总监,自2019年3月起任职于本公司,现担任本公司产品研发部高级总监。
2024年4月27日,安路科技公告,谢丁先生新任核心技术人员。资料显示,谢丁:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学微电子学与固体电子学专业博士。自2011年7月至2012年12月担任美满电子科技(上海)有限公司(Marvell)软件工程师,自2012年12月起任职于本公司,现任本公司产品研发部高级总监。自2024年1月起担任公司第二届董事会董事。
2024年4月27日,安路科技公告,边立剑先生新任核心技术人员。资料显示,边立剑,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。边先生现任本公司人工智能部总监。边先生于1998年7月获得复旦大学电子信息专业学士学位,于2001年7月获得复旦大学微电子专业硕士学位。边立剑先生自2001年7月至2004年11月担任杰尔系统(上海)有限公司工程师,自2004年11月至2004年12月担任英特尔科技(上海)有限公司工程师,自2004年12月至2006年11月担任蓝竹电子设备(上海)有限公司高级工程师,自2006年11月至2010年4月担任世芯电子(上海)有限公司研发部经理,自2010年4月至2012年2月担任芯原微电子(上海)有限公司研发部高级经理,自2012年2月至2018年7月担任超威半导体(上海)有限公司研发部高级经理,自2018年7月起担任本公司人工智能部总监。
2024年9月27日,安路科技公告,许海东先生不再担任董事长及非独立董事。资料显示,许海东:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年获得江西财经大学会计学系会计学经济学专业硕士学位,于2009年获得暨南大学管理学院会计学专业管理学博士学位。自1997年6月至2003年2月历任中国人民银行珠海市中心支行监管二科监管员、科员、副科长,自2003年2月至2007年6月担任珠海市国有资产经营管理局企业财务总监,自2007年6月至2016年7月担任中国电子财务有限责任公司副总经理,自2016年7月至2019年12月担任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任,自2019年12月至2020年10月担任中国长城科技集团股份有限公司总会计师,自2020年10月至2023年11月担任华大半导体有限公司总会计师、党委委员,自2023年11月至2023年12月任华大半导体有限公司总经理、总会计师、党委委员。现任华大半导体有限公司董事、总经理、党委委员。
本次人事变更对公司发展有何影响,新浪财经-鹰眼工作室将持续关注。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)