留任央行行长
周小川
【新浪财经两会特别策划】
主要履历关系
吴敬琏
于广洲
盛光祖
厉以宁
楼继伟
林文漪
1986年-1987年
国务院体改领导小组成员
1986年12月—1989年12月
对外经济贸易部部长助理
1991年09月—1995年09月
中国银行副行长
1995年10月—1996年10月
国家外汇管理局局长
1996年10月—1998年02月
中国人民银行副行长兼 国家外汇管理局局长
1998年02月—2000年
中国建设银行行长
2000年02月—2002年2月
中国证券监督管理委员会主席
2002年02月—至今
中国人民银行行长