新浪财经讯 10月31日,招商基金发布高管变更公告,刘辉任董事长,公司董事长李浩因为退休,不再代履行董事长一职。任职日期为10月31日。以下为公告详情:
刘辉女士,硕士。1995年4月加入招商银行,2010年至2013年担任总行计划财务部副总经理,2013年至2015年担任总行市场风险管理部总经理,2015年至2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理,2017年12月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。2019年4月起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,同时兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事。
李浩先生,硕士。1997年5月加入招商银行股份有限公司。1997年开始历任招商银行股份有限公司行长助理、副行长,2000年4月至2002年3月兼任上海分行行长,2002年3月起任招商银行股份有限公司副行长,2007年3月起兼任财务负责人,曾任交通部财务会计局水运财务处干部、主任科员,交通部财务会计司企业财务处副处长、处长,交通部财务会计司司长助理、副司长,2007年6月起担任本行执行董事,兼任招商基金董事长,2013年5月起担任招商银行常务副行长。
招商基金成立于2002年12月27日。现股东结构为:招商银行持有55%股权,招商证券持有45%股权。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
责任编辑:常福强
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)