证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 编号:临2014-011
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间及地点
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(发下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年6月24日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开地点为辽宁省大连市日月潭大酒店大会议厅
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
126
所持有表决权的股份总数(股)
400,930,776
占公司有表决权股份总数的比例(%)
30.71
通过网络投票出席会议的股东人数
114
所持有表决权的股份数(股)
8,670,672
占公司有表决权股份总数的比例(%)
0.66
(三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱友文先生授权委托副董事长李德茂先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司第六届董事会董事9人、监事6人。董事长朱友文先生和董事田孝斌先生因工作安排原因未参加会议,其他董事全部出席了会议;全体监事和董事会秘书出席了会议;全体高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
是否通过
股数
比例
股数
比例
股数
比例
1
2013年年度报告及其摘要
393,900,304
98.25
6,835,372
1.70
195,100
0.05
是
2
2013年度董事会工作报告
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
3
2013年度监事会工作报告
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
4
2013年度独立董事述职报告
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
5
2013年度财务决算报告
393,884,904
98.24
6,848,772
1.71
197,100
0.05
是
6
2013年度利润分配方案
393,724,894
98.20
7,167,982
1.79
37,900
0.01
是
7
关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案
393,900,304
98.25
6,833,372
1.70
197,100
0.05
是
8
关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案
393,900,304
98.25
6,833,372
1.70
197,100
0.05
是
9
关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
393,900,304
98.25
6,833,372
1.70
197,100
0.05
是
10
关于修改公司章程的议案
393,900,304
98.25
6,833,372
1.70
197,100
0.05
是
11.01
选举吴云天先生为公司第七届董事会董事
393,591,794
98.17
7,040,872
1.76
298,110
0.07
是
11.02
选举李德茂先生为公司第七届董事会董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.03
选举于庆新为公司第七届董事会董事
393,624,604
98.18
7,119,872
1.78
186,300
0.04
是
11.04
选举吴永奇为公司第七届董事会董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.05
选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.06
选举吴琼先生为公司第七届董事会董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.07
选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.08
选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
11.09
选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事
393,703,604
98.20
7,040,872
1.76
186,300
0.04
是
12.01
选举王贤富先生为公司监事
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
12.02
选举刘化武先生为公司监事
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
12.03
选举燕岚峰先生为公司监事
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
12.04
选举齐志岩先生为公司监事
393,900,304
98.25
6,844,172
1.71
186,300
0.04
是
议案10为特别议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中议案6的具体表决情况如下:
投票区段
同意票数
该区段同意比例(%)
反对票数
该区段反对比例(%)
弃权票数
该区段弃权比例(%)
持股1%以下
1,977,090
21.53
7,167,982
78.06
37,900
0.41
持股1%以下且持股市值50万元以下
164,350
7.17
2,090,892
91.18
37,900
1.65
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)
1,812,740
26.31
5,077,090
73.69
持股1%-5%(含1%)
持股5%以上(含5%)
391,747,804
100.00
三、律师见证情况
本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、王冰律师现场见证,并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、上网公告附件
北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
2014年6月25日
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-012
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
关于推选第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
根据本公司章程规定,公司工会提名郭德飞、薛庆金为公司第七届监事会职工监事候选人,并经公司五届三次职工代表大会组长联席会讨论通过,同意推选郭德飞、薛庆金为公司第七届监事会职工监事。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监事会
2014年6月25日
附新任职工监事简历:
郭德飞,男,1972年12月出生,大学本科学历。2004年6月至2005年4月任大连铁道有限责任公司人事部监察,2005年4月至2005年10月任大连北站劳动人事室副主任,2005年10月至2006年8月任沈阳铁路局人事处直属干部科监察,2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理,2008年8至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
薛庆金,男,1976年9月出生,大学本科学历。2003年11月至2005年9月任鲅鱼圈站党委办公室组织助理,2005年10月至2005年11月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委办公室组织助理,2005年11月至2011年3月任沙鲅铁路分公司办公室主任,2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记;2011年9月至今任沙鲅铁路分公司总经理助理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-013
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2013年度股东大会选举产生,因此本次董事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事。
本次会议于2014年6月24日16:00~16:40在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。
由现场选举的董事长吴云天先生主持,公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、 关于选举吴云天先生为公司董事长的议案
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
2、 关于选举李德茂先生为公司副董事长的议案
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
董事会选举庄炜、姜超峰、吴云天为董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
4、 关于批准庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案
董事会选举李延喜、姜超峰、于庆新为董事会审计委员会委员。
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
6、 关于批准李延喜先生担任董事会审计委员会召集人的议案
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
7、 关于聘任于庆新为公司总经理的议案
独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求,同意董事会审议通过的该议案。
本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
8、 关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案
聘任王伟忠、徐遥正、吴琼、李广文、尹中升、宋德绪、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理;聘任吴琼为公司财务总监;聘任姜庆为公司总工程师;聘任刘德铭为公司总经济师;聘任畅晓东为公司董事会秘书;聘任王建民为公司行政总监,聘任邵佐龙为公司证券事务代表。
独立董事认为董事会聘任副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所[微博]股票上市规则》等相关要求,同意董事会审议通过的该议案。
以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董事会
2014年6月25日
附件:新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历
吴云天,男,1959年9月出生,大学本科学历。2003年8月至2004年11月任铁道部安全监察司司长助理;2004年11月至2007年2月任铁道部运输指挥中心(运输局)基础部副主任;2007年2月至2014年4月任兰州铁路局局长;2014年4月至今任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李德茂,男,1956年12月出生,大专学历。2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师;2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长;2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副总经济师;2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于庆新,男,1955年4月出生,研究生学历。2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理;2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票39,564股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王伟忠,男,1957年1月出生,大学本科学历。2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长,2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长,2006年4月至2010年4月任本公司副总经理;2010年4月至今任公司党委书记兼副总经理。目前持有公司股票29,294股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐遥正,男,1956年2月出生,大学本科学历。003年8月至2005年3任沈阳铁路局副总经济师,2005年3月至2005年4月任沈阳铁路局大连铁道有限责任公司总经济师,2005年4月至2011年8月任沈阳铁路局收入稽查处处长,2011年8月至今任公司常务副总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴琼,男,1964年2月出生,大学本科学历。2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长,2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李广文,男,1956年2月出生,大学本科学历。2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票37,194股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹中升,男,1970年1月出生,博士研究生学历。2000年5月至2004年4月任本公司总经理助理,经济师,2004年4月至2013年3月任天邦膜技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理、高级工程师兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任,2013年3月至今任公司副总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋德绪,男,1954年10月出生,大学本科学历。2003年8月至2005年7月任大连铁道公司金桥站站长兼助理工程师,2005年7月至2005年9月任沈阳铁路局大连车务段鲅鱼圈站站长,2005年10月至2012年3月任公司沙鲅铁路分公司总经理;2011年4月至今任公司副总经理。目前持有公司股票10,546股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于庆鸿,男,1963年2月出生,大学本科学历。2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理,2009年6月至今任本公司特种集装箱分公司经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔德全,男,1961年9月出生,大学本科学历。1999年4月至2005年11月任大连铁路房屋开发公司副经理,2005年11月至2006年6月任大连铁越集团铁路开发有限公司副总经理,2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记,2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记,2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理,2011年4月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关晓东,男,1972年8月出生,大学本科学历。2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理,2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表,并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任;2011年4月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任。目前持有公司股票3,983股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜庆,男,1955年10月出生,大学本科学历。2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理,2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理,2007年3月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘德铭,男,1966年4月出生,大学本科学历。2003年2月至2008年1月任大连铁龙混凝土有限公司总经理,2008年1月至2009年6月任中铁铁龙特种集装箱运输分公司总经理,2009年6月至2011年4月任本公司副总经济师,2011年4月至今任本公司总经济师。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王建民,男,1955年1月出生,大学专科学历。2000年11月2009年6月任本公司办公室主任,2007年3月至2011年4月任本公司工会副主席兼办公室主任,2011年4月至今任公司行政总监。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
畅晓东,男,1968年10月出生,大学本科学历。2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵佐龙,男,1978年12月出生,硕士研究生学历。2005年1月至2006年3月任本公司投资部投资发展专员,2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员,2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理,2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理,2010年5月至2011年4月任公司投资部副部长,2011年4月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-014
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2013年度股东大会选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。
本次会议于2014年6月24日下午16:40~17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人,亲自出席的监事6人,本次会议实有6名监事行使了表决权。
由于本次会议是第七届监事会监事成员全部选举产生后的第一次会议,尚未选举监事会主席,会议由现场临时推举的监事齐志岩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议选举王贤富先生为公司第七届监事会的监事会主席。
王贤富先生以6票同意当选。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司监事会
2014年6月25日
附新当举的监事会主席简历
王贤富,男,1962年7月出生,大学本科学历。2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师,2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长,2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长,2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
进入【新浪财经股吧】讨论
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”, 查看所有收藏过的文章。
知道了