(一)
    公司第三届董事会第二十五次会议于2003年6月24日下午在同济大学专家服务中心会议室召开。会议应到董事11人,实到9人,潘志纯独立董事和王立国董事因公不能亲自参加本次会议,分别授权委托冯正权独立董事和林学言董事行使表决权。
    会议审议了公司《关于转让"上海同济奉浦房地产开发有限公司"股权的报告》,并以举手表决的方式,一致同意将本公司持有"上海同济奉浦房地产开发有限公司"90%的股权,以不低于经评估确认的净资产价格转让给"上海农口房地产(集团)有限公司"及其指定的其他企业。上海同济奉浦房地产开发有限公司的注册资金为2,500万元人民币,截止2003年5月底,公司总资产为18,039万元人民币。
    公司董事会授权董事长和总经理代表公司与受让方进行洽谈并签署转让协议。董事会将在协议签订后按信息披露准则的要求予以公告。
    (二)
    公司第四届董事会第一次会议于2003年6月25日上午在上海市彰武路69号同济大学专家服务中心会议室举行。会议应到董事9人,实到9人。
    会议逐项以举手表决的方式,一致同意通过以下六项决议:
    一、选举钱刚先生为董事长;
    二、根据钱刚董事长的提名,聘任黎华清先生为公司总经理,林学言先生为公司董事会秘书;
    三、根据黎华清总经理的提名,聘任金海龙先生、王立国先生为公司副总经理,周正忠先生为公司总经济师,徐大为先生为公司总会计师;
    四、根据钱刚董事长的提名,选举产生了董事会战略委员会、审计委员会和薪酬是以考核委员会,并遵照《董事会专门委员会实施细则》,确定了各专门委员会的主任委员和下设机构的组成;
    五、委任邢雁雁女士为公司证券事务代表;
    六、同意"上海同济房地产有限公司"拟受让杨浦区四平路1240号地块用于房产开发,并授权该公司董事长和总经理就受让事项与转让方进行洽谈和签署受让协议。公司董事会将在协议签订后按信息披露原则的要求予以公告。
    对上述公司高级管理人员的变动情况,3位独立董事均表示同意。
    附件:公司董事长及高级管理人员简历:
    1、董事长钱刚(见5月24日的《上海证券报》)
    2、总经理黎华清(见5月24日的《上海证券报》)
    3、副总经理金海龙,男,1948年6月出生,中共党员,副研究员。
    学历:1997年8月上海电视大学专科毕业
    经历:1968年4月———1984年10月在中国人民解放军某部,历任政治部副科长、政治部党委委员。1984年11月起,在同济大学工作,历任同济大学党委宣传部主任科员、校党委办公室副主任、主任。1997年4月起任上海同济科技实业股份有限公司党委书记,1998年3月兼任公司副总经理
    4、副总经理王立国,男,1954年12月生,中共党员,高级工程师、高级政工师,淄博市人大代表。
    学历
    1998年4月中国社会科学院经济法专业毕业
    经历
    1972年起———1997.6在淄博唐山建工实业股份有限公司工作,历任分公司经理、公司副总经理、董事长兼总经理
    1997.6———2001.12山东万鑫集团股份有限公司党委书记、总经理、董事长
    2002.1———至今山东同济万鑫集团有限公司党委书记、总经理
    2002.8———至今上海同济科技实业股份有限公司副总经理
    5、董事会秘书林学言,男,汉族,1944年8月出生,中共党员,教授级高级工程师
    学历:1964年8月同济大学本科毕业
    经历:1964年9月起在同济大学工作,历任物理教研室主任、物理系副主任、上海同济科技实业总公司常务副总经理、上海同济科技实业股份有限公司董事、副总经理、党委委员。1996年8月起任上海同济科技实业股份有限公司董事兼董事会秘书。
    6、总经济师周正忠,男,1947.11生,中共党员,高级经济师。
    学历
    1978.1———1982.1华东化工学院化工机械专业毕业
    经历
    1982.2———1998.5航天部八二四厂车间主任,经贸处处长、投资处处长、厂长助理、副总经济师、代总经济师
    1998.6———至今上海同济科技实业股份有限公司副总经济师兼投资部经理
    7、总会计师徐大为,男,1956.5生,硕士学位,会计师。
    学历
    1983.9———1986.7上海电视大学工业企业管理专业毕业
    1996.9———1999.7上海商学院国际金融与保险专业毕业
    1999.2———2001.1亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士学位
    经历
    1975.10———1999.9凤凰股份有限公司科员、董事会办公室主任助理、董事会秘书
    1999.10———2001.6上海上市公司董事会秘书协会负责上市公司投资咨询
    2001.7———2003.4上海东证投资管理有限公司财务总监、副总经理、总经理
    2003.5起上海同济科技实业股份有限公司代总会计师
    
上海同济科技实业股份有限公司董事会    2003年6月25日