本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江卧龙科技股份有限公司二届一次董事会会议于2002年9月13日在公司会议室举行,公司现有董事9人,与会的董事7人,董事陈永苗先生全权委托董事陈建成先生代为出席并表决,独立董事严晓浪先生全权委托独立董事姚先国先生代为出席并表决,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。
    会议由前任董事长陈建成主持,经与会董事认真审议,大会以举手表决方式逐项通过了如下决议:
    1、选举陈建成先生为公司第二届董事会董事长;
    2、选举陈永苗先生为公司第二届董事会副董事长;
    3、聘任邱跃先生为公司总经理;
    4、聘任王建乔先生为公司常务副总经理;
    5、聘任杨兆力先生为公司副总经理;
    6、聘任王彩萍女士为公司财务总监;
    7、聘任龚宏武先生为公司董事会秘书;
    8、聘任倪宇泰先生公司董事会证券事务代表;
    9、聘任严伟灿先生公司总工程师的提案;
    10、聘任黎明先生为公司家用电机事业部总经理、王伟先生为工业电机事业部总经理、董剑刚先生为微特电机事业部总经理、杜秋龙先生为电动车事业部总经理。
    以上人员任期与本届董事会相同。
    陈建成先生、陈永苗先生、邱跃先生、王建乔先生、杨兆力先生、王彩萍女士和倪宇泰先生简历见2002年8月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    龚宏武先生,1964年生,中国国籍,大学学历,高级工程师。1984年毕业于江西工学院机械系,1984年8月进入江西三波电机总厂;1993年3月调入上虞多速微型电机厂,曾任工艺装备部部长、浙江卧龙集团公司科技发展处处长、浙江卧龙集团汽车电机有限公司总经理、本公司第一届董事会秘书、兼证券部部长和投资发展部部长,现任本公司董事会办公室主任。
    严伟灿先生,1969年生,中国国籍,大学学历,浙江大学在读研究生,高级工程师,中共党员。1990年7月毕业于浙江大学电机系;1990年9月进入上虞多速微型电机厂,历任浙江卧龙集团公司技术科科长、技术部副部长、技术部长、副总工程师、技术中心副总经理等职。1998年10月起任本公司总工程师。
    黎明先生,1966年出生,大专学历,经济师,中共党员。1986年参加工作,曾就职于上虞多速微型电机厂金工车间、销售科;浙江卧龙集团公司进出口公司经理、清帐办主任、市场拓展部部长;上海卧龙电机销售公司经理。1998年起任股份公司营销部部长兼总经理助理。
    王伟先生,1969年出生,大专学历,中共党员。1988年参加工作,曾就职于上虞多速微型电机厂销售科;浙江卧龙集团电机工业有限公司销售片组主任,1998年起任本公司浙江销售公司经理。
    董剑刚先生,1969年出生,大专学历,中共党员。1987年参加工作,曾就职于上虞多速微型电机厂质检科;浙江卧龙集团电机工业有限公司上海销售公司经理、广州销售公司经理;浙江卧龙集团汽车电机有限公司销售付总经理,1998年起任本公司汽车电机销售公司经理。
    杜秋龙先生,1962年出生,大专学历,经济师,中共党员。1979年参加工作,曾任上虞县东关供销社经理;上虞县供销合作社杭州办主任;上虞桃园商场副总经理;上虞市大通商城总经理助理,2000年起任本公司电动车分公司总经理。
    
浙江卧龙科技股份有限公司董事会    二○○二年九月十三日