本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2006年3月16日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第二次监事会,应到监事5人,出席会议的监事4人,监事祁有奎先生因故未出席本次监事会,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议:
    审议通过了关于监事会调整的议案,同意祁有奎先生辞去监事职务,其中4票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%;
    推荐史耀疆先生为公司第三届监事会监事候选人,其中4票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
    由于公司原职工代表监事何志峰先生已不在公司工作,根据《公司章程》的有关职工代表监事任职资格的规定,并经公司职工代表大会选举,原何志峰先生担任的监事会职工代表监事职务由戴忻桐女士担任。
    (简历附后)
    特此公告
    杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会
    2006年3月16日
    附:个人简历
    史耀疆先生简历
    姓名:史耀疆 性别:男
    民族:汉 籍贯:陕西榆林
    出生年月:1964年10月 年龄:42岁
    学历:博士后 职称:副教授
    2002年9月--2004年10月在西安交大 博士后
    1982年2月--1984年7月在榆林行署办公室 干部
    1987年7月--1992年1月在榆林行署档案馆 副馆长
    1992年2月--1995年12月榆林市政策研究室 副主任
    1996年2月--2001年3月陕西伟志集团公司 常务副总
    2002年7月--2004年10月长庆石油勘探局 博士后
    2002年9月--2004年7月西北大学MBA中心 副主任
    2004年7--至今西北大学经济管理学院 主任
    戴忻桐个人简历
    戴忻桐 女 1967年11月出生
    1988年7月 毕业于西安体育学院
    1988年9月 1990年8月 西安外国语学院学习
    1991年1月 1995年5月 长城科技产业(集团)公司
    总裁办主任
    1996年2月 2001年8月 加拿大国际交流服务中心
    西北办事处 首席代表
    2001年8月 2005年8月 陕西康华生物科技有限公司
    副总经理
    2005年10月 至今 秦丰农业行政人事部工作