本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2005年5月31日在杨凌秦丰农业科技股份有限公司会议室召开第三届第一次监事会,应到监事5人,出席会议的监事5人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议:
    审议通过了关于选举公司第三届监事会召集人的议案,选举祁有奎先生为公司第三届监事会召集人,其中5票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
    另:根据公司职工代表大会选举结果,何志峰先生、赵永宏先生当选为公司职工代表监事。
    (以上简历附后)
    特此公告
    
杨凌秦丰农业科技股份有限公司监事会    2005年5月31日
    附:个人简历
    祁有奎,男,汉族,甘肃山丹人,生于1954年3月,中共党员,高级会计师;1972年参军,1985年通过党政干部专业自学考试,取得大专文凭,1988年毕业于陕西省师范大学教育行政管理专业,取得大专文凭;1993年-1995年7月任第四军医大学第一附属医院财务负责人,1995年8月-1997年10月任陕西省种业集团有限责任公司总会计师;1997年11月-1998年11月任陕西省种业集团有限责任公司董事兼总会计师;1998年11月至2003年9任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事兼财务总监。现任陕西省种业集团有限责任公司财务总监。
    谢建国,男,汉族,陕西白水县人,生于1962年10月,硕士学位研究生,高级农艺师,1983年7月参加工作,1986年9月加入中国共产党,现任陕西省种业集团有限责任公司行政部部长、《现代种业》编辑部副主编、陕西省工商联种子商会副秘书长。
    1979年9月考入西北农业大学园艺系果树专业,1983年7月毕业,获农学学士学位;同年考取本校园艺系果树学硕士研究生,1986年7月毕业,获农学硕士学位;1986年7月至1997年1月在西北农业大学园艺系任教,曾任果树学教研室副主任、主任。其中1992年2月至1993年2月在西安外国语学院进修英语一年。现任陕西省种业集团有限责任公司行政部部长。
    赵运良:男,1968年元月生,在职研究生学历,中共党员,高级会计师。1989年7月毕业于陕西财政专科学校财政系,先后担任西北农业大学总务处计财科出纳、会计、修缮处队长;1997年8月至1999年9月任西农大产业处秘书,1999年10月至2004年5月任西北农林科技大学后勤集团财务部经理,现任西北农林科技大学产业集团财务总监。
    何志峰,男,汉族,陕西洛南县人,生于1967年10月,畜牧师; 1988年毕业于陕西省农业学校畜牧兽医专业;1995年至1998年在西北大学新闻系广告专业(夜大学)学习,获得大专学历;2001年至2003年参加北京大学光华管理学院远程MBA研修班学习,获得工商管理硕士结业证书。1988年8月至1999年12月在陕西省农业厅陕西农业杂志社从事新闻宣传工作;1999年12月至今在陕西省种业集团有限责任公司工作,先后担任总经理办公室副主任、主任,担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司行政部副部长、部长职务;现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司日照良种奶牛分公司经理。
    赵永宏,男,汉族,1976年3月生, 1999年7月毕业于中南财经大学财政金融学院。 1999年7月至1999年12月在陕西旅游汽车公司工作,2000年元月至今历任杨凌秦丰农业科技股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任,现任杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任。