严植婵简历
严植婵,女,汉族,1964年5月生,广东阳春人,1985年6月入党,1985年7月参加工作,中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业毕业,在职研究生学历,管理学硕士,讲师。
1981—1985年 华南农业大学畜牧兽医系养禽及禽病防治专业学习
1985—1996年 华南农业大学畜牧兽医系干部、政治辅导员,系党总支副书记(其间:1992.04评为讲师;1995.01提为副处级;1988.09—1990.07中山大学政治学与行政学系思想政治教育专业学习,获法学学士学位)
1996—1999年 华南农业大学党委组织部副部长
1999—2002年 华南农业大学团委书记、党委组织部副部长(正处级)
2002—2003年 华南农业大学动物科学学院党总支书记(其间:2002.02—2002.07省委党校中青年干部培训班学习)
2003—2008年 湛江市委常委、组织部部长
2008—2008年 湛江市委副书记、组织部部长、政法委书记(2005.09—2008.12中山大学政治与公共事务管理学院行政管理专业在职研究生学习,获管理学硕士学位)
2008—2011年 湛江市委副书记、政法委书记
2011—2013年 省司法厅厅长、党委副书记
2013—2015年 省司法厅厅长、党委书记
2015—2015年 揭阳市委书记、市人大常委会主任,省司法厅厅长
2015—2017.05 揭阳市委书记、市人大常委会主任
2017.05—2017.09 广东省委常委、统战部部长
2017.09 任安徽省委常委、省委组织部部长
邓向阳简历
邓向阳,男,汉族,1961年6月生,山东荣成人,1982年7月参加工作,1985年7月加入中国共产党,大学学历,历史学学士学位。
1978年9月至1982年7月在山东师范大学历史系历史专业学习,毕业后任山东省总工会干部学校教员;
1984年4月任山东省总工会组织部干事;
1987年2月起历任山东省委组织部组织处副科级巡视员、正科级巡视员;
1991年10月任山东省委组织部党政干部处正科级巡视员;
1992年11月任山东省委组织部党政干部处副处级巡视员;
1993年2月任山东省干部培训中心副主任(正处级);
1993年4月任山东省(威海)干部培训中心主任(其间:1995年4月至1998年9月挂职任威海市委组织部副部长);
1998年9月任山东省威海市委常委、宣传部部长;
2000年9月任山东省威海市委常委、秘书长;
2002年12月任山东省滨州市委副书记、副市长;
2006年12月任山东省滨州市委副书记、副市长、代理市长;
2007年3月任山东省滨州市委副书记、市长;
2008年2月任山东省滨州市委书记;
2008年7月任山东省滨州市委书记、市人大常委会主任;
2013年1月任山东省副省长;
2014年8月任安徽省委常委、省委组织部部长;
2017年5月任安徽省委常委、组织部部长,省政府副省长。
中共十八大代表。
十一届全国人大代表。
进入【新浪财经股吧】讨论